Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerhaven 28, 7080 Børkop (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2015-04-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ibsen Byg & Design ApS. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsebærvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Beddingen 90, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-18 tilføjes Hjemmeside: ibsenbygogdesign.dk (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beddingen 90, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirsten Piils Vej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirsten Piils Vej 9, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2015-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Syrenhaven 4, 6040 Egtved (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ibsenbygogdesign.dk (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-05-21 fjernes Kontaktoplysninger: henrik@ibsenbygogdesign.dk (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syrenhaven 4, 6040 Egtved (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-04-21 tilføjes Direktion: Henrik Ibsen (direktør) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser at eje kapitalandele i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel m.v. samt anden dermed beslægtet virksom-hed. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-21 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@ibsenbygogdesign.dk (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2015-04-21 tilføjes Legale ejere: Henrik Ibsen (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-04-21 tilføjes Navne: Ibsen Holding 2015 ApS (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ibsen (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-04-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Stiftere: Henrik Ibsen (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-21)