Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: KL15 Holding ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: DT15 Holding ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Legale ejere: KL15 Holding ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kasper Tungelund Larsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Dennis Høedt Thomsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Kasper Tungelund Larsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-30 fjernes Direktion: Dennis Høedt Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2017-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: TacTile Memory IVS. (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 37, 1. th., 1620 København V (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 2. tv., 1620 København V (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 2. tv., 1620 København V (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2020-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 62, 1. tv., 1620 København V (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-05-28 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 62, 1. tv., 1620 København V (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 157, 1., 2200 København N (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Navne: Autobahn ApS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 fjernes Navne: Autobahn IVS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Vedtægter: 2015-07-06 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 157, 1., 2200 København N (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2015-04-07 tilføjes Direktion: Dennis Høedt Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2015-04-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er digital markedsføring. (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-07 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Hjemmeside: www.autobahncph.dk (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@autobahncph.dk (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Legale ejere: KL15 Holding ApS, DT15 Holding ApS (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2015-04-07 tilføjes Navne: Autobahn IVS (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Reelle ejere: Kasper Tungelund Larsen, Dennis Høedt Thomsen (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2015-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2015-04-07 tilføjes Stiftere: KL15 Holding ApS, DT15 Holding ApS (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i fællesskab eller af 1 direktør (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-20)