Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leif Bjarne Bresemann | 22.10.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Kirstine Desiree Bresemann | 20.06.2005 | 01.07.2018 | direktion |
Arno Gardø Hansen | 30.08.1977 | 22.10.1995 | direktion |
Jørgen Boxenbaum | 30.08.1977 | 19.01.1994 | direktion |
Winnie Gardø Christensen | 30.08.1977 | 22.06.1990 | direktion |
Jørgen Boxenbaum | 30.08.1977 | 27.06.1988 | direktion |