Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Bestyrelse | Direktion | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Myticap ApS. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-07-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-03 fjernes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryghuspladsen 8, 3., 1473 København K (offentliggjort 2020-08-19)
Den 2019-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 55, 6., 2300 København S (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 tilføjes Hjemmeside: www.sellamore.com (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 fjernes Hjemmeside: www.swipiicard.com (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kh@reteamgroup.com (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-13 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@swipiicard.com (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-08-06 tilføjes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2019-08-06 fjernes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 55, 6., 2300 København S (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 55, 6., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 tilføjes Revisor: Hartzberg+ (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2017-12-08 fjernes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 tilføjes Legale ejere: CPHRA ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-01-23 fjernes Legale ejere: Tommy Freddy Plambek (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-01-23 tilføjes Reelle ejere: Lars Erik Brodén, Tommy Freddy Plambek, Anne-Kathrine Heiberg (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2016-05-27 tilføjes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2015-08-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Erik Brodén (formand) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-08-01 tilføjes Direktion: Anne-Kathrine Heiberg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-08-01 fjernes Direktion: Annette Thelander (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-07-31 fjernes Bestyrelse: Anne-Kathrine Heiberg (formand) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 55, 6., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2015-04-06 tilføjes Bestyrelse: Anne-Kathrine Heiberg (formand) (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-04-06 tilføjes Binavne: Swipii Scandinavia Aps, Swipii Danmark Aps (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Direktion: Annette Thelander (adm. dir.) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-04-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive erhvervsvirksomhed. (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-06 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Hjemmeside: www.swipiicard.com (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2015-04-06 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@swipiicard.com (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2015-04-06 tilføjes Legale ejere: Tommy Freddy Plambek, HEIBERG-BRODÉN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-04-06 tilføjes Navne: Sellamore ApS (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-04-06 tilføjes Stiftere: Tommy Freddy Plambek, HEIBERG-BRODÉN HOLDING ApS, Annette Thelander (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren og 1 medlem af bestyrelsen (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-20)