Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Danni Nørgaard Friis | 17.04.2015 | |
René Nørgaard Friis | 17.04.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
René Nørgaard Friis | 01.01.2020 | 25.11.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Danni Nørgaard Friis | 01.01.2020 | 24.11.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Nicklas Nørgaard | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Danni Nørgaard Friis | 17.04.2015 | 31.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
René Nørgaard Friis | 17.04.2015 | 31.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BoCon Ejendomme ApS (CVR 42603058) | NORMAL | 16.08.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
BRDR FRIIS MALERFIRMA ApS (CVR 35651896) | NORMAL | 17.04.2015 | 100,00% | 100,00% |