Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Binavne | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vagttimer IVS. (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2015-06-06 sletter virksomheden Ejerskaber: MTLS Group ApS. (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2018-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-04-30 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-15 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Legale ejere: Thago Holding IVS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Navne: CMPS IVS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Stiftere: Thago Holding IVS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2018-01-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2016-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2016-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-28)
Den 2016-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-03 fjernes Bestyrelse: Christian Ørbæk (formand) (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2016-09-03 fjernes Direktion: Morten Togo Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2016-09-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2016-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 31, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-23 fjernes Binavne: Corvis Nordic IVS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-06 tilføjes Navne: CMPS IVS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2016-05-05 fjernes Navne: Corvis Nordic Holding IVS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-06 tilføjes Vedtægter: 2016-05-06 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-05-01 tilføjes Legale ejere: Thago Holding IVS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sallingvej 31, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-04-15 tilføjes Bestyrelse: Christian Ørbæk (formand) (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2015-04-15 tilføjes Binavne: Corvis Nordic IVS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-04-15 tilføjes Direktion: Morten Togo Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-03)
Den 2015-04-15 tilføjes Formål: Holding selskab (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-04-30 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-15 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Navne: Corvis Nordic Holding IVS (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-04-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Stiftere: Thago Holding IVS (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2024-08-02)
Den 2015-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-05)