Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fadandel.DK ApS. (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2018-04-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Casks.dk ApS. (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damtoften 22, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Damtoften 22, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damtoften 22, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-04-13 tilføjes Direktion: Brian Toft Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-13 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Legale ejere: Brian Toft Madsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-04-13 tilføjes Navne: BTM Holding 2015 ApS (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Reelle ejere: Brian Toft Madsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-04-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Stiftere: Brian Toft Madsen (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-16)