Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | Binavne |
Den 2015-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 111, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Direktion: Christian Elleby (adm. dir) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Kontaktoplysninger: metro@metro.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Legale ejere: METRO DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Navne: METRO PROPERTIES DANMARK ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-02-28 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-02-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Direktion: Erik Donker Duyvis (direktion) (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-05-29 fjernes Direktion: Jean-Christophe Gérard Paul Bretxa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering i fast ejendom med henblik på udlejning samt at drive anden finansierings- og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Jean-Christophe Gérard Paul Bretxa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Direktion: Poul Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 tilføjes Direktion: Jens Poul Holm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 fjernes Direktion: Henrik Arnaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 fjernes Direktion: Peter Skov Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-11 fjernes Direktion: Søren Rye Vadmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-14 tilføjes Direktion: Peter Skov Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 tilføjes Direktion: Henrik Arnaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: metro@metro.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2003-07-21 tilføjes Direktion: Søren Rye Vadmand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-21 fjernes Direktion: Hans Jørgen Mejdal Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-01 fjernes Kontaktoplysninger: http://www.metro.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2002-10-09 fjernes Direktion: Kjeld la Cour (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-14 tilføjes Direktion: Kjeld la Cour (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 tilføjes Direktion: Poul Erik Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-28 fjernes Direktion: Stephan Heinrich Körkemeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: http://www.metro.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2000-08-23 tilføjes Legale ejere: METRO DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2000-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2000-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2000-06-07 tilføjes Navne: METRO PROPERTIES DANMARK ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2000-06-06 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET METRO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-31 tilføjes Direktion: Stephan Heinrich Körkemeyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Direktion: Hugo Leopold Trutsch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-15 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET METRO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-14 fjernes Navne: METRO ENGROSLAGER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-14 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 fjernes Binavne: METRO INDKØB ApS, METRO HANDEL ApS, METRO FORVALTNINGS-ApS, METRO CASH & CARRY GASTRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-14 fjernes Revisor: AFVIKLING A/S AF 15.8.95 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-19 fjernes Direktion: Jan Bøgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 tilføjes Navne: METRO ENGROSLAGER DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-07-04 fjernes Navne: METRO CASH & CARRY DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-19 fjernes Bestyrelse: Otto Beisheim (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-19 fjernes Direktion: Erwin Valentin Conradi (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Revisor: AFVIKLING A/S AF 15.8.95 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Revisor: Bent Roark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 fjernes Direktion: Allan Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-17 tilføjes Navne: METRO CASH & CARRY DANMARK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-09-16 fjernes Navne: ApS AF 5/8 1971 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 111, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1974-08-30 tilføjes Bestyrelse: Otto Beisheim (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Binavne: METRO INDKØB ApS, METRO HANDEL ApS, METRO FORVALTNINGS-ApS, METRO CASH & CARRY GASTRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Direktion: Allan Bruun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-30 tilføjes Navne: ApS AF 5/8 1971 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-08-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1974-08-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1974-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1974-08-30 tilføjes Revisor: Bent Roark, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 1974-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-02)