Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-08-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 38, 4. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 38, 5. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2015-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: DinArv ApS. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2015-12-03 sletter virksomheden Ejerskaber: DinArv ApS. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-06-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Personaleland ApS. (offentliggjort 2018-01-31)
Den 2017-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Juristica Holding ApS. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2019-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dokument 24 ApS. (offentliggjort 2022-01-16)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-17 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 38, 5. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26, 1711 København V (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: jorgenkoch80@gmail.com (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: jk@dinarv.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Jørgen Koch (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Jørgen Koch (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-09-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 26, 1711 København V (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 112, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jk@dinarv.dk (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-09-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Direktion: Jørgen Koch (adm. dir.) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2016-04-14 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Koch (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2015-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ben Websters Vej 112, st. th., 2450 København SV (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2015-04-14 tilføjes Direktion: Jørgen Koch (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter samt drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-31 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-14 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Legale ejere: Jørgen Koch (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2015-04-14 tilføjes Navne: JK Legal Holding ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Stiftere: Jørgen Koch (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2015-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)