Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2023-02-22 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Fixnordic A/S. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Fixnordic A/S. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-05-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovkanten 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-04-10 tilføjes Direktion: Kasper Kåre Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-10 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Legale ejere: Kasper Kåre Andersen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-04-10 tilføjes Navne: Kasper Kåre Andersen Holding ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Reelle ejere: Kasper Kåre Andersen (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2015-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2015-04-10 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-09-23)
Den 2015-04-10 tilføjes Stiftere: Kasper Kåre Andersen (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-15)