Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-18 tilføjes Direktion: Jesper Kirkemoe Kjærsgaard Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-18 fjernes Direktion: Jacob Lachmann (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-05-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-07 tilføjes Direktion: Jacob Lachmann (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-12-07 fjernes Direktion: Thomas Bjerregaard Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 tilføjes Direktion: Thomas Bjerregaard Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2019-11-05 fjernes Direktion: Niels Harding Bressendorff (direktør) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-04-15 tilføjes Direktion: Niels Harding Bressendorff (direktør) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-04-15 fjernes Direktion: Lars Janus Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-15 fjernes Reelle ejere: Claus Svane Gleerup, Lars Janus Pedersen (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-03 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2018-09-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: WELLVITA ApS (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: T.A.P. ApS (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 18, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2015-04-15 tilføjes Binavne: youdeluxe ApS, youdelux ApS, trimdeluxe ApS, trimdelux ApS, fitdelux ApS, bodydeluxe ApS, bodydelux ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Direktion: Lars Janus Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og produktion af kosttilskud og personlige artikler samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-15 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Legale ejere: T.A.P. ApS (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2015-04-15 tilføjes Navne: Fitdeluxe ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Reelle ejere: Claus Svane Gleerup, Lars Janus Pedersen (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2015-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2015-04-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2015-04-15 tilføjes Stiftere: T.A.P. ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-15)