Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 105, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Legale ejere: Mohammad Fayek Shehab (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Navne: GM Cafe IVS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Reelle ejere: Mohammad Fayek Shehab (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Stiftere: Mohammad Fayek Shehab, Khudhair Abbas Taha Karim (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-09-24 Statstidende Dekret
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-06-03 fjernes Direktion: Mohammad Fayek Shehab (direktør) (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2020-01-01 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Navne: GM Cafe IVS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2020-01-01 fjernes Navne: EL-LED-PHON IVS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2019-11-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-12 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Fayek Shehab (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: Mohammad Fayek Shehab (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Khudhair Abbas Taha Karim (direktør) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 105, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2016-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 105, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 105, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: Khudhair Abbas Taha Karim (direktør) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed indenfor el-artikler, telefonudstyr, gaveartikler, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Navne: EL-LED-PHON IVS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Stiftere: Mohammad Fayek Shehab, Khudhair Abbas Taha Karim (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-03)