Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henrik Stehr Ejsbøl | 14.04.2015 | |
Jakob Pindstrup von Cappeln | 14.04.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Pindstrup Holding ApS (CVR 36711973) | NORMAL | 06.09.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jakob Pindstrup von Cappeln | 12.05.2016 | 12.05.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Pindstrup Holding ApS (CVR 36711973) | 14.04.2015 | 05.09.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ejsbøl Holding IVS (CVR 36712015) | 14.04.2015 | 05.09.2015 | 50,00-66,66% | 50,00 % |