Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Reelle ejere | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-02-18 Statstidende Dekret
Den 2023-01-12 tilføjes Reelle ejere: Jan Skov (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-12 fjernes Reelle ejere: Camilla Skov Madsen, Christina Skov (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 458.000,00 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-02 tilføjes Reelle ejere: Camilla Skov Madsen, Christina Skov (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2018-03-02 fjernes Reelle ejere: Jan Skov (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 457.000,00 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-02-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-02-02 tilføjes Vedtægter: 2018-02-02 (offentliggjort 2019-05-03)
Den 2018-02-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 232.000,00 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kulbyvej 20, 4270 Høng (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Direktion: Jan Skov (direktør) (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af transportvirksomhed og dermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-13 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Legale ejere: Jan Skov, Jan C. Skov Holding ApS (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-04-13 fjernes Legale ejere: Jan Skov (offentliggjort 2017-02-20)
Den 2015-04-13 tilføjes Navne: Jan C. Skov Logistik ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Reelle ejere: Jan Skov (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-04-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Stiftere: Jan C. Skov Holding ApS (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2015-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-14)