Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Revision fravalgt | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Kapital | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2022-09-03 Statstidende Dekret
Den 2022-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2022-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Jon Friis (direktør) (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2022-08-31 fjernes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-24 tilføjes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Jon Friis (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 tilføjes Vedtægter: 2017-01-24 (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 199.656,00 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-28 tilføjes Legale ejere: MD17 ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-10-27 fjernes Legale ejere: MD17 ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-10-28 tilføjes Vedtægter: 2016-10-28 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglesangsvej 1, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Hjemmeside: http://miiskin.com (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jon@miiskin.com (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 156.734,00 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-03-21 tilføjes Legale ejere: JF SOLUTIONS ApS, D. Tronier ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-20 fjernes Legale ejere: JF SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-21 tilføjes Vedtægter: 2016-03-21 (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: Martin Høgh de Moura (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling af en digital platform (web, app osv.) til monitering, tracking og detektion af hudrelaterede sygdomme, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 136.359,00 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-06-22 tilføjes Legale ejere: Martin Høgh de Moura, JF SOLUTIONS ApS, MD17 ApS, UIM HOLDING ApS, Burbank ApS, Morten Rudebeck, Anders Holm Jørgensen (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-06-21 fjernes Legale ejere: JF SOLUTIONS ApS, MD17 ApS (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-06-22 tilføjes Vedtægter: 2015-06-22 (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 90.909,00 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-05-27 tilføjes Legale ejere: JF SOLUTIONS ApS, MD17 ApS (offentliggjort 2015-07-20)
Den 2015-05-26 fjernes Legale ejere: JF SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2015-05-27 tilføjes Vedtægter: 2015-05-27 (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglesangsvej 1, 3460 Birkerød (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2015-03-30 tilføjes Direktion: Jon Friis (direktør) (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2015-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med softwareudvikling samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2015-07-03)
Den 2015-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Legale ejere: JF SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2015-03-30 tilføjes Navne: Miiskin ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2015-03-30 tilføjes Stiftere: JF SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2015-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-04)