Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | Kapital | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravlundvej 17, 7200 Grindsted (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsparken 26, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: hnsj1974@gmail.com (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-26 tilføjes Vedtægter: 2023-10-26 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-10-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-08 tilføjes Vedtægter: 2015-05-08 (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdsparken 26, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2015-04-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jensen (formand) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: Heidi Nygaard Schmeltzer Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme, drive investeringsvirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: 21.12. 2022 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-01 tilføjes Navne: THJ Ejendomme ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jensen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Stiftere: 21.12. 2022 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-13)