Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Eljoti ApS. (offentliggjort 2015-12-11)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huggetvej 153, 5400 Bogense (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Huggetvej 153, 5400 Bogense (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-11 tilføjes Kontaktoplysninger: eha@eljoti.dk (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-01-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huggetvej 153, 5400 Bogense (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: Erik Hansen (direktør) (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-01 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Erik Hansen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-04-01 tilføjes Navne: Hansen Nordfyn ApS (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Reelle ejere: Erik Hansen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Stiftere: Erik Hansen (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-10)