Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Bestyrelse | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langs Skoven 74, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 631, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@aros-maler.dk (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-18 fjernes Kontaktoplysninger: info.kbh@aros-maler.dk (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-08-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-31 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Binavne: Aros Energy ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-07 tilføjes Navne: Aros Clean ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-06 fjernes Navne: Aros Energy ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2022-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 631, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2022-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 631, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-04-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-04-05 tilføjes Bestyrelse: Jan Elgaard (formand) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 631, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 631, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-03-31 tilføjes Reelle ejere: Christian Aagaard-Brandenborg (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grenåvej 631, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2020-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavneagervej 39, 8250 Egå (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-09 tilføjes Navne: Aros Energy ApS (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-07-08 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 08.04.2015 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-07-09 tilføjes Vedtægter: 2019-07-09 (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavneagervej 39, 8250 Egå (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 30, 1718 København V (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info.kbh@aros-maler.dk (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2018-06-22 tilføjes Legale ejere: AROS ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 fjernes Legale ejere: JC ENTREPRISE APS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-21 fjernes Legale ejere: AROS ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 tilføjes Reelle ejere: Simon Elgaard Elkjær (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2018-06-22 fjernes Reelle ejere: Jes Kronberg Christensen (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-21 fjernes Reelle ejere: Simon Elgaard Elkjær (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-23 fjernes Bestyrelse: Jes Kronberg Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Aagaard-Brandenborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-28 fjernes Bestyrelse: Erik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-28 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 08.04.2015 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2017-08-27 fjernes Navne: Aros Maler Entreprise Kbh. ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-08-28 tilføjes Vedtægter: 2017-08-28 (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-17 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2015-12-17 fjernes Bestyrelse: Leo Henriksen (formand) (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-12-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren, af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 tilføjes Vedtægter: 2015-12-02 (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2015-11-06 fjernes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-04-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2015-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sommerstedgade 30, 1718 København V (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2015-04-08 tilføjes Bestyrelse: Leo Henriksen (formand) (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-04-08 tilføjes Direktion: Simon Elgaard Elkjær (direktør) (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive virksomhed inden for malerentrerprise samt dermed beslægtet virksomhed eller anden virksomhed, hvorved selskabets aktiver udnyttes kommercielt. (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-08 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Legale ejere: AROS ENTREPRISE ApS, JC ENTREPRISE APS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2015-04-08 tilføjes Navne: Aros Maler Entreprise Kbh. ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2015-04-08 tilføjes Reelle ejere: Simon Elgaard Elkjær, Jes Kronberg Christensen (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2015-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2015-04-08 tilføjes Revisor: Selskabet af 22. februar A/S (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-04-08 tilføjes Stiftere: JC ENTREPRISE APS, AROS ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-08)
Den 2015-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-08)