Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EDC Poul Erik Bech, Helsingør A/S. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC Poul Erik Bech, Helsingør A/S. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olriksvej 5, 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Olai Gade 40, 2. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Olai Gade 40, 2. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-04-01 tilføjes Direktion: Kasper Bjerg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre selskaber at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-01 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Bjerg Pedersen (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Navne: KBP Invest ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bjerg Pedersen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Stiftere: Kasper Bjerg Pedersen (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-04-07)