Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2017-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholm Tværvej 33, 2450 København SV (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-06 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Hjemmeside: www.la-m.nu (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Kontaktoplysninger: andersthorupdk@gmail.com (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Legale ejere: Anders Thorup Nielsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Navne: La-Maloubret Holding IVS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2016-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-08-08 fjernes Direktion: Anders Thorup Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2016-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholm Tværvej 33, 2450 København SV (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kulsviervej 80, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kulsviervej 80, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2015-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 4, 3. Th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-10-12 tilføjes Hjemmeside: www.la-m.nu (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: andersthorupdk@gmail.com (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesseløgade 4, 3. Th., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-12)
Den 2015-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Direktion: Anders Thorup Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2015-04-07 fjernes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-06 tilføjes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Legale ejere: Anders Thorup Nielsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-07 tilføjes Navne: La-Maloubret Holding IVS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Navne: forregistreret 150401 IVS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-06 fjernes Navne: forregistreret 150401 IVS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Vedtægter: 2015-04-07 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-04-06 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2015-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-08)
Den 2015-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: La-Maloubret IVS. (offentliggjort 2017-12-21)