Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: Dres Invest ApS, Argo Invest ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: PWR ApS (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 tilføjes Reelle ejere: Knud Jørgensen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Preben Werner Rasmussen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Knud Jørgensen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2020-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningemarken 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2020-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-09 tilføjes Reelle ejere: Knud Jørgensen, Preben Werner Rasmussen (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2016-04-08 tilføjes Navne: GSV 4-8 ApS (offentliggjort 2016-04-09)
Den 2016-04-07 fjernes Navne: GSV 2-8 ApS (offentliggjort 2016-04-09)
Den 2016-04-08 tilføjes Vedtægter: 2016-04-08 (offentliggjort 2016-04-09)
Den 2015-04-08 tilføjes Legale ejere: KJ INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-09)
Den 2015-04-07 fjernes Legale ejere: KJ INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-09)
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 157, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Direktion: Knud Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, salg og besiddelse af fast ejendom og andre formueaktiver, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-25 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-08-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: kj@akticon.dk (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Legale ejere: KJ INVEST HOLDING ApS, PWR ApS (offentliggjort 2016-04-09)
Den 2015-03-25 tilføjes Navne: GSV 2-8 ApS (offentliggjort 2016-04-09)
Den 2015-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2015-03-25 tilføjes Stiftere: PWR ApS, KJ INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-31)