Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Ahlgreen Ingemann Madsen | 29.07.1965 | 12.12.2011 | direktion |
Harry Olesen Damkjær | 29.07.1965 | 01.09.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søs Ingemann Madsen | 12.10.2004 | 12.12.2011 | bestyrelse |
Kirsten Madsen | 29.07.1965 | 12.12.2011 | bestyrelse |
Søren Ahlgreen Ingemann Madsen | 29.07.1965 | 12.12.2011 | bestyrelse |
Poul Erik Tarp | 29.07.1965 | 12.10.2004 | bestyrelse |
Emma Elisabeth Madsen | 29.07.1965 | 23.06.1994 | bestyrelse |
Jørgen Damkjær | 29.07.1965 | 30.03.1993 | bestyrelse |
Harry Olesen Damkjær | 29.07.1965 | 30.03.1993 | bestyrelse |