Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morbærvej 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 125, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2015-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Jægergårdsgade Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2015-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Norsgade 30 ApS. (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2018-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Snærildgaard 2018 ApS. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Brendstrupvej ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DESIGN BY GØSTA ApS. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2020-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Snærildgaard 2018 ApS. (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2020-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MD Aarhus Holding ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NM Mårslet ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2021-11-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 125, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2018-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Allé 4, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselisborg Allé 4, 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-12)
Den 2017-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyrasgade 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyrasgade 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2015-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 114, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 114, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-03-31 tilføjes Direktion: Martin Damsgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-31 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Legale ejere: Martin Damsgaard Jensen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Navne: Jægergårdsgade Ejendomme Holding ApS (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Reelle ejere: Martin Damsgaard Jensen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-03-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2015-03-31 tilføjes Stiftere: Martin Damsgaard Jensen (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-31)