Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Kvist Poulsen | 07.02.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Kvist Poulsen | 01.04.2019 | 06.02.2020 | direktør |
Jørgen Lund Christiansen | 31.03.2015 | 07.02.2020 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Bonde | 24.04.2018 | 21.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Pilegaard Hansen | 19.04.2017 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Kirsten Hansen | 31.05.2016 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Gudrun Hasseriis Andreasen | 31.03.2015 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lund Christiansen | 31.03.2015 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Nonnebo Lynge Hansen | 31.03.2015 | 07.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Peter Skrubbeltrang | 31.03.2015 | 07.02.2020 | formand |
Mogens Bjerggaard | 31.03.2015 | 19.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Arne Nøhr Rasmussen | 31.03.2015 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |