Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vosborgvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-24 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: M0810 ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Navne: S Norh Group ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Kenneth Mattisson (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Stiftere: M0810 ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 fjernes Direktion: Kenneth Mattisson (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vosborgvej 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestbirk Alle 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-07-28 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-07-28 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-07-27 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-07-27 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-07-28 tilføjes Vedtægter: 2015-07-28 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-30 tilføjes Navne: S Norh Group ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-29 fjernes Navne: S North Group ApS (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Navne: S North Group ApS (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-30 tilføjes Vedtægter: 2015-03-30 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestbirk Alle 20, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2015-03-24 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Direktion: Kenneth Mattisson (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, sælge, istandsætte og udleje fast samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-24 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Legale ejere: M0810 ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Mattisson (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Stiftere: M0810 ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-30)