Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Guldborgsund Energi ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Guldborgsund Energi ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2023-03-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-27 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2020-08-03 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 tilføjes Binavne: Vennerslund Vindmøller ApS (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Navne: Vennerslund Energi- og Naturpark ApS (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-17 fjernes Navne: Vennerslund Vindmøller ApS (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-30 tilføjes Legale ejere: Merete Christine Brockenhuus-Schack, Kim Vincens Bille Brockenhuus-Schack, MKBS Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2015-03-30 fjernes Legale ejere: Merete Christine Brockenhuus-Schack, Kim Vincens Bille Brockenhuus-Schack (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2015-03-30 tilføjes Reelle ejere: Merete Christine Brockenhuus-Schack, Kim Vincens Bille Brockenhuus-Schack (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2015-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennerslundsvej 9, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2015-03-26 tilføjes Direktion: Kim Vincens Bille Brockenhuus-Schack (direktør) (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at etablere vindmøllevirksomhed og produktion af el samt hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-26 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 101.000,00 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Navne: Vennerslund Vindmøller ApS (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2015-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2015-03-26 tilføjes Stiftere: Kim Vincens Bille Brockenhuus-Schack (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-27)