Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kristian Gøtrik | 27.03.2015 | |
Sune Møller Klingsey | 27.03.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tusnelda Schmidt Frellesvig | 01.01.2020 | 01.01.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Sune Møller Klingsey | 27.03.2015 | 01.01.2020 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Kristian Gøtrik | 27.03.2015 | 31.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AMG Europe Aps (CVR 38650386) | NORMAL | 01.10.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Istedgade 26 ApS (CVR 37584207) | NORMAL | 01.07.2023 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |
The Double D's Aps (CVR 30610016) | NORMAL | 01.01.2021 | 100,00% | 100,00% |
Selskabet af 1 august 2018 Aps (CVR 39780941) | NORMAL | 01.01.2020 | 100,00% | 100,00% |
Paa Kanten Aps (CVR 34623287) | NORMAL | 01.02.2018 | 100,00% | 100,00% |
THE DOUBLE D'S HOLDING ApS (CVR 30609972) | NORMAL | 08.04.2015 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
AMG Europe Aps (CVR 38650386) | NORMAL | 31.12.2020 | 30.09.2023 | 100,00% | 100,00% |
14 01 2018 IVS (CVR 39279266) | OPLØSTEFTERKONKURS | 03.04.2018 | 01.06.2021 | 100,00% | 100,00% |