Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterå 23, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Bestyrelse: Søren Vendelbo Jacobsen (formand) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Direktion: Hüseyin Meric (direktør) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-24 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Legale ejere: SAMPENSION KP DANMARK A/S (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Navne: Sampension Student Housing IV A/S (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 tilføjes Bestyrelse: Martin Rauhe Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2017-09-18 fjernes Bestyrelse: Anne Charlotte Mark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-15 tilføjes Bestyrelse: Anne Charlotte Mark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-11-15 fjernes Bestyrelse: Morten Myrhøj Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-15 tilføjes Direktion: Hüseyin Meric (direktør) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2016-11-15 fjernes Direktion: Morten Myrhøj Kristensen (direktør) (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-15 tilføjes Legale ejere: SAMPENSION KP DANMARK A/S (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2016-11-14 fjernes Legale ejere: GES HOLDING ApS, H. BAASCH HOLDING ApS, EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S, PSP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-15 tilføjes Navne: Sampension Student Housing IV A/S (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2016-11-14 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Musicon A/S (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2016-11-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterå 23, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-04-30 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.016.000,00 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-04-29 tilføjes Legale ejere: GES HOLDING ApS, H. BAASCH HOLDING ApS, EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S, PSP HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-04-28 fjernes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-04-29 tilføjes Vedtægter: 2015-04-29 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2015-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-03-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Myrhøj Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2015-03-24 tilføjes Direktion: Morten Myrhøj Kristensen (direktør) (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2015-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje boligejendomme. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-24 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-03-24 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Musicon A/S (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2015-03-24 tilføjes Stiftere: EJENDOMSSELSKABET AF 17. JUNI 2014 A/S (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-30)