Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Direktion | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ledvogtervej 190, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagensvej 42, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-10-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: mike@sdnielsen.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: freds@slipgate-ironworks.com (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-06)
Den 2023-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-06)
Den 2023-01-16 tilføjes Legale ejere: MDN HOLDING ApS, Slipgate Ironworks ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-15 fjernes Legale ejere: Slipgate Ironworks ApS, MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-16 tilføjes Reelle ejere: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-15 fjernes Reelle ejere: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-19 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagensvej 42, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2022-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 88, 1. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-05 tilføjes Direktion: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-05 fjernes Direktion: Frederik Burciu Schreiber (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-10-05 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-05 tilføjes Vedtægter: 2022-10-05 (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-10-05 fjernes Bestyrelse: Mike Secher Dalsgaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-10-01 fjernes Legale ejere: VSPD ApS, Aki Invest ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, CAPNOVA A/S, MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Mike Secher Dalsgaard Nielsen, Mike Secher Dalsgaard Nielsen (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 88, 1. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 88, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Bestyrelse: Jens Chresten Kolding Søndergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2021-06-21 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 88, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: freds@slipgate-ironworks.com (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2021-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: freds@slipgate-studios.com (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 9, 9600 Aars (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: freds@slipgate-studios.com (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: freds@3drealms.com (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Aki Invest ApS (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: AKI EQUITY ApS (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2017-12-05 tilføjes Legale ejere: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, CAPNOVA A/S (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2017-12-05 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-12-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-10 tilføjes Bestyrelse: Allan Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2017-08-09 fjernes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-04-01 tilføjes Legale ejere: Slipgate Ironworks ApS (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2017-03-28 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, AKI EQUITY ApS, MDN HOLDING ApS, VSPD ApS (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-03-28 fjernes Legale ejere: IE 2016 ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-03-27 fjernes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, AKI EQUITY ApS, VSPD ApS, MDN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 9, 9600 Aars (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2017-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 3, 1. th., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-02-12 tilføjes Kontaktoplysninger: freds@3drealms.com (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 3, 1. th., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Kanalgade 2, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-04-06)
Den 2016-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2016-04-21 tilføjes Vedtægter: 2016-04-21 (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2015-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-11-05 tilføjes Vedtægter: 2015-11-05 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Kanalgade 2, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2015-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-03-30)
Den 2015-03-16 tilføjes Bestyrelse: Allan Rasmussen (formand) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2015-03-16 tilføjes Direktion: Frederik Burciu Schreiber (direktør) (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle, markedsføre, licensere og sælge computerspil samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-16 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af computerspil (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Legale ejere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, AKI EQUITY ApS, VSPD ApS, MDN HOLDING ApS, IE 2016 ApS (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-03-16 tilføjes Navne: Rad Rodgers ApS (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Stiftere: CAPNOVA A/S (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-27)