Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vasevej 47, 2840 Holte (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Direktion: Sofie Mette Sodelius Lindberg (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-25 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Legale ejere: Sodelius Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Navne: Sodelius Leasing IVS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Reelle ejere: Sofie Mette Sodelius Lindberg (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Stiftere: Sodelius Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasevej 47, 2840 Holte (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2016-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vasevej 47, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-05-01 tilføjes Reelle ejere: Sofie Mette Sodelius Lindberg (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasevej 47, 2840 Holte (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-03-25 tilføjes Direktion: Sofie Mette Sodelius Lindberg (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er leasing af klinikudstyr eller anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-25 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Legale ejere: Sodelius Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Navne: Sodelius Leasing IVS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Stiftere: Sodelius Holding ApS (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2015-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-22)