Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Kjer Hansen | 31.10.2017 | 11.05.2018 | direktør |
Erik Kjer Hansen | 04.09.2015 | 29.08.2017 | adm. dir |
Brian Beck | 25.03.2015 | 04.09.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Kjer Hansen | 04.09.2015 | 29.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Lei Kjer Hansen | 04.09.2015 | 29.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Iver Holm Iversen | 04.09.2015 | 29.08.2017 | formand |
Tage Fink | 25.03.2015 | 04.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Brian Beck | 25.03.2015 | 04.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kjer Hansen | 25.03.2015 | 03.09.2015 | formand |
Carsten Borchert | 25.03.2015 | 24.05.2015 | bestyrelsesmedlem |