Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Offersen(virk.: 71) Dir., Bestyrelsesmedlem | 2,82 % | 2,82 % | 2,82 % | 2,82 % |
Jan Steen Frederiksen(virk.: 48) Bestyrelsesmedlem, Formand | 4,17 % | 8,33 % | 8,33 % | 22,92 % |
René Lolle Ubbesen(virk.: 77) Dir., Bestyrelsesmedlem | 7,79 % | 9,09 % | 9,09 % | 10,39 % |
Pct. | 5,10 % | 6,63 % | 6,63 % | 10,72 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Offersen | 12.02.2008 | Kolshøjen 8, 8800 Viborg |
Jan Steen Frederiksen | 01.05.2021 | Borgevej 43B, 2800 Kongens Lyngby |
René Lolle Ubbesen | 14.08.2022 | Jakob Dannefærds Vej 9, 1973 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Groth | 30.08.2022 | Uglemosen 27, 2830 Virum |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Attentus, Psykologisk Praksis v/Robert J. Jørgensen | 26101220 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
JF HOLDING KØBENHAVN ApS | 13699372 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
JZBV9 Holdco ApS | 36549459 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NKPDATA ApS | 35211977 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Psykolog Lise Liv Skovgaard | 38721321 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Psykologisk konsultation v/ Michelle Lykke | 42466336 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
S.A.C Finans I ApS | 36695560 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Statsautoriseret Fodterapeut Laila Fröhlich | 27320813 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
T.I. SØRENSEN MARKETING OG MATERIEL ApS | 27299385 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Vandtårnet Hornbæk ApS | 39425084 | NORMAL | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.06.2015 | 72,83 (km) | Centervej 7, 4600 Køge | Havnevej 7, 3100 Hornbæk |
10.07.2017 | 0,00 (km) | Havnevej 7, 3100 Hornbæk | Havnevej 7, 3100 Hornbæk |
S.A.C Finans I ApS. |
Sidst opdateret den 23.06.2015 og angivet som gældende fra 09.06.2015 (3404 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
s. a. byg og anlæg | 39926539 |
S.A.C. Flisemontering v/Sune Ankjær Christiansen | 28876149 |
S.A.C. HOLDING ApS | 31743419 |
S.A.C A/S | 33261411 |
S.A.C Finans I ApS | 36695560 |
S.A. CHRISTENSEN & W. KJÆRULFF | 15915641 |
S. A. CNC Service v/Sten Anthony | 25771877 |
S.A.CONSTRUCTION ApS | 29816980 |
S. A. CONSULTING ApS | 27242367 |
S.A.C Værksted ApS | 34213070 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Offersen(virk.: 71) Dir., Bestyrelsesmedlem | 13 | 0 | 0 | 2 | 51 | 5 |
Jan Steen Frederiksen(virk.: 48) Bestyrelsesmedlem, Formand | 17 | 0 | 1 | 10 | 19 | 1 |
René Lolle Ubbesen(virk.: 77) Dir., Bestyrelsesmedlem | 14 | 0 | 0 | 8 | 54 | 1 |
Pct. | 22 % | 0 % | 1 % | 10 % | 63 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Groth(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Offersen(virk.: 71) Dir., Bestyrelsesmedlem | 63 | 16 | 5 | 16 |
Jan Steen Frederiksen(virk.: 48) Bestyrelsesmedlem, Formand | 39 | 22 | 1 | 6 |
René Lolle Ubbesen(virk.: 77) Dir., Bestyrelsesmedlem | 74 | 56 | 1 | 13 |
Sum | 176 | 94 | 7 | 35 |
Pct. | 56 % | 30 % | 2 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Groth(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 3 | 0 | 0 |
Pct. | 83 % | 17 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |