Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 3, 2., 1459 København K (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-09-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GoEmployee ApS. (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 1, 1610 København V (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-30 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 3, 1454 København K (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 60, 1. sal., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 60, 1. sal., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Faksegade 7, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faksegade 7, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2015-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 7., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-11-28 fjernes Bestyrelse: Frederik Rovsing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-10-23 tilføjes Legale ejere: Heaps, Inc. (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-10-22 fjernes Legale ejere: Heaps Holding ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-07-07 tilføjes Reelle ejere: Frederik Bjerager Christiansen, Kristoffer Windall Juhl, Niels Hangaard, Jens Grud Nielsen, Kim Hemsø Rasmussen (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 7., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-03-25 tilføjes Bestyrelse: Frederik Rovsing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-01)
Den 2015-03-25 tilføjes Direktion: Kristoffer Windall Juhl (direktør) (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for informationsteknologi og mobil applikationer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-25 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@heapsapp.com (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Legale ejere: Heaps Holding ApS (offentliggjort 2016-05-27)
Den 2015-03-25 tilføjes Navne: Heaps App ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2015-03-25 tilføjes Stiftere: Heaps Holding ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-25)