Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Revisor | Direktion | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Revisor: Lokal Revision - statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-07-01 fjernes Direktion: Palle Kær (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-07-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-07-15 tilføjes Revisor: Lokal Revision - statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.P. Larsens Vej 11, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Vej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-13 tilføjes Hjemmeside: Bygnu.nu (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@bygnu.nu (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fridtjof Nansens Vej 31, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2017-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-07)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-15 (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-09-14 tilføjes Direktion: Palle Kær (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2016-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-08-10 fjernes Direktion: Palle Kær (direktør) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-07-20 tilføjes Legale ejere: P. Kær Holding ApS, MTR Holding ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-07-19 fjernes Legale ejere: MTR Holding ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-07-20 tilføjes Reelle ejere: Palle Kær, Christian Leervad Lambertsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2015-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 65, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-07)
Den 2015-03-16 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Direktion: Palle Kær (direktør) (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejdervirksomhed samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-16 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-26)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Legale ejere: MTR Holding ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-03-16 tilføjes Navne: Byg.nu ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2015-03-16 tilføjes Stiftere: MTR Holding ApS (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-10)