Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 56, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-23 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Navne: Agentt IVS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Stiftere: SPEAK V IVS, KOWT HOLDING IVS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2017-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2017-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2016-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-07)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Anders Bøgelund Søgaard (direktør) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-15 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-03-25 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-03-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 56, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Direktion: Anders Bøgelund Søgaard (direktør) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-23 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Navne: Agentt IVS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-02-23 tilføjes Stiftere: SPEAK V IVS, KOWT HOLDING IVS (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)