Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: TP CONSULT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 tilføjes Reelle ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-01-27 fjernes Reelle ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-01-28 fjernes Legale ejere: OctoVox Holding ApS (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-10-15 tilføjes Binavne: rent A camp ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 fjernes Binavne: rent A camp IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Orland Living ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Orland Living IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.111,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-26 tilføjes Legale ejere: OctoVox Holding ApS (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-04-26 fjernes Legale ejere: Bargholz invest ApS, Haaen ApS (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-26 tilføjes Reelle ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-04-25 fjernes Reelle ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-04-26 tilføjes Vedtægter: 2021-04-26 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-04-25 tilføjes Vedtægter: 2021-04-25 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Legale ejere: Bargholz invest ApS, Haaen ApS, Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-01-19 fjernes Legale ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 122, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 6, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsgade 6, 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 122, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 122, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 112, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-15 tilføjes Binavne: rent A camp IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2016-03-15 tilføjes Navne: Orland Living IVS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2016-03-14 fjernes Navne: rent A camp IVS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2015-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 112, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2015-03-24 tilføjes Direktion: Hans Thomas Orland Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og levere telte til camping samt udlejning af telte og hertil tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-24 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2018-06-03)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: thomasorland@mac.com (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Legale ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2015-03-24 tilføjes Navne: rent A camp IVS (offentliggjort 2016-03-16)
Den 2015-03-24 tilføjes Reelle ejere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Stiftere: Hans Thomas Orland Pedersen (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den adm. direktør. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2015-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-24)