Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Reimich ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Reimich IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gærdehuset 2, 3. tv., 2670 Greve (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dr Mølle Strandvej 552, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr Mølle Strandvej 552, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jr@reimich.dk (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 124, 4171 Glumsø (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-03-17 tilføjes Direktion: Jacob Steenberg Reimich (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-03-17 fjernes Direktion: Matti Lundberg Vedersø (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-03-17 tilføjes Legale ejere: Jacob Steenberg Reimich (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-03-17 fjernes Legale ejere: SMXQ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-03-17 tilføjes Reelle ejere: Jacob Steenberg Reimich (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-03-17 fjernes Reelle ejere: Matti Lundberg Vedersø (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2020-03-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 124, 4171 Glumsø (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 124, 4171 Glumsø (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-17 tilføjes Navne: Reimich IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-04-16 fjernes Navne: Remich IVS (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-04-17 tilføjes Vedtægter: 2015-04-17 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 124, 4171 Glumsø (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2015-02-23 tilføjes Direktion: Matti Lundberg Vedersø (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2015-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed i Danmark, specielt indenfor området opførelse/opstilling af samt vedligeholdelse af legepladser, faldunderlag og udendørsarealer herunder parkanlæg, brolægninger mm. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-23 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Legale ejere: SMXQ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2015-02-23 tilføjes Navne: Remich IVS (offentliggjort 2015-04-19)
Den 2015-02-23 tilføjes Reelle ejere: Matti Lundberg Vedersø (offentliggjort 2020-05-09)
Den 2015-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Stiftere: SMXQ HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2015-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-24)