Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-11 tilføjes Binavne: Vonsild Group ApS, Vedsted Vonsild Holding ApS, Vedsted Vonsild Family Group ApS, Kom bar Ann do ApS, Anne Vedsted Vonsild Gruppe ApS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-10 fjernes Binavne: Vonsild Group IVS, Vedsted Vonsild Holding IVS, Vedsted Vonsild Family Group IVS, Kom bar Ann do IVS, Anne Vedsted Vonsild Gruppen IVS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-06 tilføjes Navne: Anne Vedsted Vonsild Holding ApS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-05 fjernes Navne: Anne Vedsted Vonsild Holding IVS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-06 tilføjes Vedtægter: 2021-09-06 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2021-09-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2020-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 tilføjes Binavne: Vonsild Group IVS, Vedsted Vonsild Holding IVS, Vedsted Vonsild Family Group IVS, Kom bar Ann do IVS, Anne Vedsted Vonsild Gruppen IVS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2020-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via kapitalandele at investere i virksomheder, projekter og børsnoterede papirer. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Direktion: Anne Vedsted Vonsild (direktør) (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 fjernes Direktion: Rasmus Kisling Hjulgaard (direktør) (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Legale ejere: Anne Vedsted Vonsild (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 fjernes Legale ejere: SOCIAL SERVICES ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Navne: Anne Vedsted Vonsild Holding IVS (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2020-01-01 fjernes Navne: Resten IVS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Reelle ejere: Anne Vedsted Vonsild (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 fjernes Reelle ejere: Rasmus Kisling Hjulgaard, Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Tom Vedsted Vonsild (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 fjernes Binavne: Pensionistunivers IVS, Pensionistdating IVS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-18 tilføjes Navne: Resten IVS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2018-06-17 fjernes Navne: Pensionistliv IVS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-18 tilføjes Vedtægter: 2018-06-18 (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-13 tilføjes Legale ejere: SOCIAL SERVICES ApS (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-13 fjernes Legale ejere: PIA BRÆNDSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-11-12 fjernes Legale ejere: SOCIAL SERVICES ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-11-13 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Kisling Hjulgaard, Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Tom Vedsted Vonsild (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2017-11-13 fjernes Reelle ejere: Pia Lundgaard Brændstrup (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-11-12 fjernes Reelle ejere: Rasmus Kisling Hjulgaard, Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Tom Vedsted Vonsild (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-11-13 tilføjes Vedtægter: 2017-11-13 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-11-13 fjernes Direktion: Pia Lundgaard Brændstrup (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2015-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8-10, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haslegårdsvej 8-10, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-16 tilføjes Binavne: Pensionistunivers IVS, Pensionistdating IVS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Direktion: Pia Lundgaard Brændstrup (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2015-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling, drift og salg af internetbaserede sociale fællesskaber og abonnementstjenester og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-14)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-16 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Legale ejere: SOCIAL SERVICES ApS, PIA BRÆNDSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2015-03-16 tilføjes Navne: Pensionistliv IVS (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Kisling Hjulgaard, Rikki Kivin Tholstrup Jørgensen, Tom Vedsted Vonsild, Pia Lundgaard Brændstrup (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Stiftere: SOCIAL SERVICES ApS, PIA BRÆNDSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-11)
Den 2015-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-24)