Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringtoften 131, 3. th., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-14 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-15 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Navne: PG Lorca IVS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Regnskabs år: --03-14 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Regnskabs år: --03-15 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Stiftere: Pablo Guerrero Lorca (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-11-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-18)
Den 2016-12-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2016-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-02-18)
Den 2016-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-09-21 fjernes Direktion: Pablo Guerrero Lorca (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-03-15 tilføjes Direktion: Pablo Guerrero Lorca (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringtoften 131, 3. th., 2740 Skovlunde (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingvirksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-03-14 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-15 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Navne: PG Lorca IVS (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Regnskabs år: --03-14 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Regnskabs år: --03-15 (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Stiftere: Pablo Guerrero Lorca (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2015-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen. (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2015-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-02-02)