Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-09 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Kontaktoplysninger: investor@reelinvest.dk (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Legale ejere: The Pavilion Trust, Christian Bertel Seidelin, The Genesis Trust, Klaus Tofte Jensen, J. DUCKERT HOLDING A/S, Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab, The Pavilion Trust (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Navne: reel invest I p/s (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Stiftere: Boliga Ejendomskreditselskab A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-29 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-05-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-05-04 tilføjes Vedtægter: 2021-05-04 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-02-26 fjernes Bestyrelse: Lars Riis-Kofoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-02-26 fjernes Direktion: Brian Thygesen Trane (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 48, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000.000,00 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-11-06 tilføjes Vedtægter: 2020-11-06 (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-03-31 tilføjes Legale ejere: The Pavilion Trust (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000.000,00 (offentliggjort 2020-12-05)
Den 2020-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-02-28 tilføjes Vedtægter: 2020-02-28 (offentliggjort 2020-12-05)
Den 2019-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: investor@reelinvest.dk (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2019-11-08 fjernes Legale ejere: The Pavilion Trust, The Genesis Trust (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-31 tilføjes Legale ejere: Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2019-10-31 fjernes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-09-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-09-06 tilføjes Vedtægter: 2019-09-06 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-02-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Øland (formand) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-02-25 fjernes Bestyrelse: Frederik Rovsing (formand) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-24 fjernes Bestyrelse: Jan Øland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 131.000.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-06)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Riis-Kofoed (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-09-12 fjernes Bestyrelse: Rasmus Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-09-12 tilføjes Direktion: Brian Thygesen Trane (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-09-12 fjernes Direktion: Rasmus Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 fjernes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 154.182.889,00 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2017-12-11 tilføjes Legale ejere: J. DUCKERT HOLDING A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-12-11 tilføjes Vedtægter: 2017-12-11 (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2017-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 148.206.198,00 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 141.313.579,00 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-27 tilføjes Vedtægter: 2017-11-27 (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-20 tilføjes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS, Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-11-20 fjernes Legale ejere: J. DUCKERT HOLDING A/S (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-19 fjernes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS, Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 103.600.075,00 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 102.627.596,00 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-10 tilføjes Vedtægter: 2017-07-10 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-07-03 tilføjes Vedtægter: 2017-07-03 (offentliggjort 2017-07-20)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: The Genesis Trust, The Genesis Trust, Klaus Tofte Jensen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2017-07-02 fjernes Legale ejere: Klaus Tofte Jensen (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-05-02 fjernes Legale ejere: MAJ BANK A/S, Morten Tofte Jensen (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-04-25 tilføjes Legale ejere: Christian Bertel Seidelin (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2017-04-12 tilføjes Legale ejere: Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-04-11 fjernes Legale ejere: Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapital (Kapital): 84.129.857,00 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 78.946.208,89 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-21 tilføjes Vedtægter: 2017-04-21 (offentliggjort 2017-07-04)
Den 2017-04-12 tilføjes Vedtægter: 2017-04-12 (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 tilføjes Vedtægter: 2017-02-27 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 64.866.825,00 (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-10-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-10-26 tilføjes Vedtægter: 2016-10-26 (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2016-09-29 tilføjes Legale ejere: The Pavilion Trust (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2016-09-21 tilføjes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-09-20 fjernes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS, Christian Bertel Seidelin, Ulrik Tofte Jensen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 62.366.825,00 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-09-20 tilføjes Vedtægter: 2016-09-20 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 59.454.204,00 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-25 tilføjes Vedtægter: 2016-08-25 (offentliggjort 2016-09-21)
Den 2016-08-12 tilføjes Legale ejere: The Pavilion Trust (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 58.454.204,00 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-04-08 tilføjes Legale ejere: Morten Tofte Jensen, Klaus Tofte Jensen (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-03-31 tilføjes Legale ejere: Ulrik Tofte Jensen (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2016-03-30 fjernes Legale ejere: Ulrik Tofte Jensen (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2016-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 23, 1260 København K (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 55.900.806,00 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-12-09 tilføjes Vedtægter: 2015-12-09 (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-12-04 tilføjes Legale ejere: MAJ BANK A/S, J. DUCKERT HOLDING A/S (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 38.242.269,00 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-11-05 tilføjes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS, Christian Bertel Seidelin (offentliggjort 2016-09-29)
Den 2015-11-04 fjernes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-11-05 tilføjes Vedtægter: 2015-11-05 (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-09-22 tilføjes Vedtægter: 2015-09-22 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-04-21 tilføjes Legale ejere: DAUGAARD HOLDING ApS, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen Holding Anpartsselskab (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-04-20 fjernes Legale ejere: Ulrik Tofte Jensen, DG-BYG ApS, SCHEIBYE HOLDING ApS, FR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 31.360.000,00 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-04-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-04-13 tilføjes Vedtægter: 2015-04-13 (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 23, 1260 København K (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2015-03-09 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2015-03-09 tilføjes Direktion: Rasmus Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2015-03-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udlåne penge mod sikkerhed i fast ejendom i Danmark samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-09 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Legale ejere: Ulrik Tofte Jensen, DG-BYG ApS, SCHEIBYE HOLDING ApS, FR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-03-09 tilføjes Navne: reel invest I p/s (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Stiftere: Boliga Ejendomskreditselskab A/S (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2015-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-08)