Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Legale ejere | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Fisker Mølgaard Markussen, Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-11-28 fjernes Reelle ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 tilføjes Legale ejere: Brølstærk Partners ApS (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: Vestergaard Ventures Holding ApS (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-28 fjernes Legale ejere: Brølstærk Partners ApS (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-09-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 tilføjes Legale ejere: Brølstærk Partners ApS, Vestergaard Ventures Holding ApS (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-10-12 fjernes Legale ejere: Vestergaard Ventures Holding ApS, Brølstærk Partners ApS (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-13 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2022-10-12 fjernes Reelle ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæringvej 110, 3., 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæringvej 88, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 tilføjes Legale ejere: Brølstærk Partners ApS (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæringvej 88, 8520 Lystrup (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2016-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldkilde 95, 8520 Lystrup (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-28 tilføjes Hjemmeside: www.brølstærk.dk (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-10-28 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@brølstærk.dk (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-28 tilføjes Binavne: T Vestergaard Consulting ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Legale ejere: Vestergaard Ventures Holding ApS (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2016-09-27 fjernes Legale ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-09-28 tilføjes Navne: BRØLSTÆRK ApS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 fjernes Navne: T Vestergaard Consulting IVS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Vedtægter: 2016-09-28 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldkilde 95, 8520 Lystrup (offentliggjort 2016-10-28)
Den 2015-03-10 tilføjes Direktion: Thomas Vestergaard Fredsted (direktør) (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-10 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Legale ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2015-03-10 tilføjes Navne: T Vestergaard Consulting IVS (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-03-10 tilføjes Reelle ejere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2015-03-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2015-03-10 tilføjes Stiftere: Thomas Vestergaard Fredsted (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-24)