Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Gitte Ussing (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: Jes Goldenbeck Andersen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-11 tilføjes Reelle ejere: Gitte Ussing (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-11 fjernes Reelle ejere: Jes Goldenbeck Andersen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@abca-staalsystemer.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: jes@lillebaeltmontage.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-06-11 tilføjes Vedtægter: 2018-06-11 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-04 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2016-01-02)
Den 2016-01-03 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2016-01-02)
Den 2016-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsvej 115, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Hjemmeside: www.lillebaeltmontage.dk (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jes@lillebaeltmontage.dk (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsensgade 44, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsensgade 44, 7000 Fredericia (offentliggjort 2016-01-01)
Den 2015-03-23 tilføjes Direktion: Jes Goldenbeck Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål består i, at fungere som handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-23 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af håndværktøj (offentliggjort 2016-01-02)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Legale ejere: Jes Goldenbeck Andersen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-03-23 tilføjes Navne: Lillebælt Montage ApS (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Reelle ejere: Jes Goldenbeck Andersen (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Stiftere: Jes Goldenbeck Andersen (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-23)