Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Nielsen | 19.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Vilhelm Schmidt Nellemann | 27.09.2017 | 18.05.2022 | direktør |
Peter Mering | 20.03.2015 | 27.09.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dorte Vibe Hadberg Eckhoff | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Dyhrberg Nielsen | 06.07.2021 | formand |
Søren Møller Hansen | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul Kobberup | 01.02.2021 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Krogh Petersen | 01.02.2021 | 05.07.2021 | formand |
Michael Nielsen | 12.08.2019 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Mølskov Høybye | 01.10.2018 | 31.01.2021 | formand |
Jesper Mølskov Høybye | 29.06.2018 | 30.09.2018 | næstformand |
Robert Vilhelm Schmidt Nellemann | 27.09.2017 | 01.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Harder | 16.03.2016 | 29.06.2018 | næstformand |
Ole Fabricius | 05.10.2015 | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Per Klitgård Poulsen | 20.03.2015 | 30.09.2018 | formand |
Peter Mering | 20.03.2015 | 27.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Aarup-Andersen | 20.03.2015 | 01.01.2016 | bestyrelsesmedlem |