Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjældevænget 24, 2. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-27 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Legale ejere: Christoffer Mikkelsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Navne: ZAHLIO IVS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Stiftere: Christoffer Mikkelsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 fjernes Bestyrelse: Christoffer Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-08-12 fjernes Direktion: Christoffer Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-03-24 tilføjes Legale ejere: Christoffer Mikkelsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjældevænget 24, 2. tv., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-02-27 tilføjes Direktion: Christoffer Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved salg af software. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-27 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Navne: ZAHLIO IVS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Stiftere: Christoffer Mikkelsen (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2015-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)