Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Revisor: Status Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2016-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GM TRADING ApS. (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plutovej 7, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Direktion: Linette Gramm Petersen (direktør) (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-10 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Legale ejere: Linette Gramm Petersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-03-10 tilføjes Navne: LGP Holding APS (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Reelle ejere: Linette Gramm Petersen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2015-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET RATHMANN & MORTENSEN, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2015-03-10 tilføjes Stiftere: Linette Gramm Petersen (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-20)