Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Navne | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 31, 2., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 1550 København V (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-08-09 tilføjes Binavne: City Regnskab & Revision CRR ApS (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-07-01 tilføjes Vedtægter: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-02 fjernes Hjemmeside: http://www.atregnskab.dk/ (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-09-01 tilføjes Navne: Administrationsselskabet af 15. marts 2015 ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-01 tilføjes Vedtægter: 2018-09-01 (offentliggjort 2019-08-09)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 6, 4., 1609 København V (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-31 fjernes Navne: Axeltorv Regnskab & Revision ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: Ove Andersen (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-01 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 01.03.2015 ApS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-01 tilføjes Reelle ejere: Ove Andersen (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-07-01 fjernes Reelle ejere: Allan Bødskov Andersen, Jan Bødskov Andersen (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2018-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2018-05-11 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-08 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2017-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-20 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2019-05-17)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-30 tilføjes Vedtægter: 2015-10-30 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-10-30 fjernes Bestyrelse: Ove Andersen (næstformand) (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-30 fjernes Kontaktoplysninger: ab@atregnskab.com (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Direktion: Ove Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-31 fjernes Direktion: André Bryde Alnor (adm. dir.) (offentliggjort 2015-07-31)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-01 tilføjes Vedtægter: 2015-05-01 (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-04-01 fjernes Direktion: Allan Bødskov Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 6, 4., 1609 København V (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-03-15 tilføjes Bestyrelse: Ove Andersen (næstformand) (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-03-15 tilføjes Direktion: Allan Bødskov Andersen (direktør) (offentliggjort 2015-05-09)
Den 2015-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med økonomisk rådgivning, bogføring, regnskabsudarbejdelse og revision samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-15 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Hjemmeside: http://www.atregnskab.dk/ (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-03-15 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Kontaktoplysninger: ab@atregnskab.com (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-03-15 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 01.03.2015 ApS (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2015-03-15 tilføjes Navne: Axeltorv Regnskab & Revision ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-03-15 tilføjes Reelle ejere: Allan Bødskov Andersen, Jan Bødskov Andersen (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2015-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2015-03-15 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet af 01.03.2015 ApS (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af 1 direktør og et medlem af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-20)