Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-03-20 sletter virksomheden Ejerskaber: AN3 ApS. (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2016-10-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AN4 ApS. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2020-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACT Gym ApS. (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 198, 7500 Holstebro (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Direktion: Casper Albæk Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje anparter i andre kapitalselskaber samt investering. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: hasse@cchobby.dk (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Legale ejere: Casper Albæk Nørgaard (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-03-17 tilføjes Navne: Casper Nørgaard Holding ApS (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Reelle ejere: Casper Albæk Nørgaard (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Stiftere: Casper Albæk Nørgaard (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-20)