Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 9, 1715 København V (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Direktion: Rune Glifberg (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-06 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Legale ejere: Niels Christian Stormgaard Jepsen, TUCI HOLDING ApS, GLIFBERG HOLDINGS ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Navne: Lustful IVS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Reelle ejere: Rune Glifberg, Claus Steen Gasque, Niels Christian Stormgaard Jepsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Stiftere: TUCI HOLDING ApS, Niels Christian Stormgaard Jepsen, GLIFBERG HOLDINGS ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagtehusgade 9, 1715 København V (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Direktion: Rune Glifberg (direktør) (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve tøj producent virksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-06 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Stormgaard Jepsen, TUCI HOLDING ApS, GLIFBERG HOLDINGS ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Navne: Lustful IVS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Reelle ejere: Rune Glifberg, Claus Steen Gasque, Niels Christian Stormgaard Jepsen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Stiftere: TUCI HOLDING ApS, Niels Christian Stormgaard Jepsen, GLIFBERG HOLDINGS ApS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2015-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)