Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Mats Stefan Vikholm (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Tenna Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Tenna Petersen (direktør) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Frederik Bernard Hendrik Hiensch (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-19 tilføjes Bestyrelse: Jonas van Mansfeld (formand) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Catrin Fee Jung Draschil (formand) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-05-18 fjernes Bestyrelse: Jonas van Mansfeld (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-05-31 fjernes Bestyrelse: Jacob Nørgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-05-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Bestyrelse: Catrin Fee Jung Draschil (formand) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2019-11-21 fjernes Bestyrelse: Michael Thorndahl Simmelsgaard (formand) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-21 tilføjes Direktion: Frederik Bernard Hendrik Hiensch (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2019-11-21 fjernes Direktion: Martin Zappe (direktør) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Bestyrelse: Jacob Nørgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-05-20 fjernes Bestyrelse: Felix Peter Würtenberger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.501.000,00 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-06-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 tilføjes Direktion: Martin Zappe (direktør) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2017-11-22 fjernes Direktion: Jens Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-09-28 tilføjes Bestyrelse: Felix Peter Würtenberger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2017-09-28 fjernes Bestyrelse: Carl Adam Leismark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-09-27 fjernes Bestyrelse: Michael Thorndahl Simmelsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.500.000,00 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-06-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Thorndahl Simmelsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-01 fjernes Bestyrelse: Ole Bigum Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Bestyrelse: Carl Martin Reinholdsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-01-31 fjernes Bestyrelse: Kerstin Anna Elisabet Ahlfont (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-31)
Den 2016-12-20 tilføjes Navne: Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 fjernes Navne: Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 A/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-20 tilføjes Vedtægter: 2016-12-20 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2016-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Jens Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2016-11-01 fjernes Direktion: Matthew Roger Green (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-08-23 tilføjes Bestyrelse: Ole Bigum Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2016-08-23 fjernes Bestyrelse: Peter Egmont Erland Tornberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-06-16 tilføjes Direktion: Matthew Roger Green (adm. dir.) (offentliggjort 2016-11-06)
Den 2016-06-16 fjernes Direktion: Erik Olof Mattias Sjöberg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-31 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Groebler (formand) (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-03-31 fjernes Bestyrelse: Alberto Méndez Rebollo (formand) (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-03-10 tilføjes Bestyrelse: Alberto Méndez Rebollo (formand) (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Exnersgade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Direktion: Erik Olof Mattias Sjöberg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-03-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle, opføre, drive og eje energiproduktionsanlæg og at udvikle energiproduktion samt anden med disse aktiviteter beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-10 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Legale ejere: VATTENFALL VINDKRAFT A/S (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-03-10 tilføjes Navne: Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 A/S (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2015-03-10 tilføjes Stiftere: VATTENFALL VINDKRAFT A/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2015-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-19)