Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2018-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldsmedgade 26, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Navne: KIMOWA IVS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes ObligatoriskEmail: um@mercon.dk (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Stiftere: Ulrik Merrild Nielsen, Casper Saxenfelt Tvede (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Casper Saxenfelt Tvede (direktør) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldsmedgade 26, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Direktion: Casper Saxenfelt Tvede (direktør) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2015-03-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikling, produktion og salg. (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-03-17 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Navne: KIMOWA IVS (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes ObligatoriskEmail: um@mercon.dk (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Stiftere: Ulrik Merrild Nielsen, Casper Saxenfelt Tvede (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)